BGTM Vorstand
Vorsitzender:
PD Dr. med. habil. Erdal Safak
Stellvertretender Vorsitzender:
Dr. med. Yunus Ayral
Schatzmeister:
Mehmet Kücükoglu
Schriftführerin:
Hale Tursun
Beisitzer:
Dilek Erusta
Abdullah Sahan
Mete Kücükoglu
Abdullah Sahan
Mete Kücükoglu
Aufsichtsrat:
İlker Duyan
Songül Yürek
Gülüstan Sürücü
Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats:
Halil Bulut
Ensar Gülmez
Ehrenausschuss:
Aydoğan Nayim
Berfin Acıoğlu
Dilhan Görgün
Berfin Acıoğlu
Dilhan Görgün
Ersatzmitglieder des Ehrenausschusses:
Reyhan Coşgun
Pastpräsidenten seit 1983 (Amtszeiten laut Vereinsregistereintrag):
Prof. Dr. Alpay Kelami
(23.12.1983 – 17.09.1987)
Dr. med. Cemal Türkkan
(17.09.1987 – 30.05.1988)
Dr. med. Ümit Uygun
(30.05.1988 – 20.06.1989)
Dr. med. Ali Nadir Savaser
(20.06.1989 – 23.04.2004)
İsmail Tuncay
(23.04.2004 – 26.09.2005)
İlker Duyan
(26.09.2005 – 28.08.2009)
Dr. med. Emine Yüksel
(28.08.2009 – 13.06.2017)
Hilmi Kaplan
(13.06.2017 – 20.10.2020)